- Almedin Miladin, broj 01-GV-04-334-12-24 od 21.02.2024. godine
- Almedin Miladin, broj 01-GV-04-334-11-24 od 21.02.2024. godine
- Željko Majstorović, broj 01-GV-04-334-10-24 od 21.02.2024. godine
- Adi Škaljić, broj 01-GV-04-334-9-24 od 21.02.2024. godine
- Ratko Orozović, broj 01-GV-04-334-8-24 od 21.02.2024. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-7-24 od 21.02.2024. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-6-24 od 21.02.2024. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-5-24 od 21.02.2024. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-4-24 od 21.02.2024. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-3-24 od 21.02.2024, godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-2-24 od 21.02.2024. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-1-24 od 21.02.2024. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-04-334-24 od 21.02.2024. godine
- Jasmin Ademović, broj 01-GV-04-334-16-24 od 21.02.2024. godine
- Jasmin Ademović, broj 01-GV-04-334-17-24 od 21.02.2024. godine
- Adi Škaljić, broj 01-GV-02-132-3-24 od 24.01.2024. godine
- Biljana Lazarević, broj 01-GV-02-132-2-24 od 24.01.2024. godine
- Vedran Dodik, broj 01-GV-02-132-6-24 od 24.01.2024. godine
- Mirela Džehverović, 01-GV-02-132-2-24 od 24.01.2024. godine
- Vedran Dodik, broj 01-GV-02-132-4-24 od 24.01.2024. godine
- Vedran Dodik, broj 01-GV-02-132-5-24 od 24.01.2024. godine
- Ratko Orozović, broj 01-GV-02-132-7-24 od 24.01.2024. godine
- Lajla Ćosović, broj 01-GV-02-132-1- 24 od 24.01.2024. godine
- Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1982-1-23 od 24.01.2024. godine
- Željko Majstorović, broj 01-GV-02-1964-1-23 od 27.12.2023. godine
- Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-04-1880-2.1-23 od 27.12.2023. godine
- Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama, broj 01-GV-04-1894-2.1-23 od 27.12.2023. godin
- Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1835-2-23 od 29.11.2023.
- Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-04-1710-2.1-23 od 29.11.2023.
- Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1835-4.1-23 od 29.11.2023.