- Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-1683-3.1-22 od 30.11.2022. godine
- Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1623-5.1-22 od 26.10.2022. godine
- Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1623-3-22 od 26.10.2022. godine
- Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1623-2-22 od 26.10.2022. godine
- Seid Škaljić, broj 01-GV-02-1623-22 od 26.10.2022. godine
- Srđan Srdić, broj 01-GV-02-1623-7-22 od 26.10.2022. godine
- Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1551-3.1.1-22 od 26.10.2022. godine
- Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-1553-3.1-22 od 26.10.2022. godine
- Mirela Džehverović , broj 01-GV-02-1623-6-22 od 26.10.2022. godine
- Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1456-1-22 od 26.10.2022. godine
- Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1457-1-22 od 26.10.2022. godine
- Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1458-1-22 od 26.10.2022. godine
- Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta, broj 01-GV-02-1368-1-22 od 26.10.2022. godine
- Željko Majstorović, broj 01-GV-02-1951-1-22 od 26.10.2022. godine
- Odbor za budžet i finansije, broj 01-GV-02-1539-2.1-22 od 26.10.2022. godine
- Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1623-4.1-22 od 26.10.2022. godine
- Seid Škaljić, broj 01-GV-02-1623-1-22 od 26.10.2022. godine
- Adi Škaljić, broj 01-GV-02-1601-1-22 od 26.10.2022. godine
- Alem Logo, broj 01-GV-02-1403-1-22 od 05.10.2022. godine
- Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1421-1-22 od 05.10.2022. godine
- Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1478-2-22 od 05.10.2022. godine
- Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-4.1-22 od 05.10.2022. godine
- Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-3.1-22 od 05.10.2022. godine
- Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-2.1-22 od 05.10.2022. godine
- Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-5.1-22 od 05.10.2022. godine
- Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama, broj 01-GV-02-1391-2.1-22 od 05.10.2022. godine
- Komisija za jednakopravnost spolova, broj 01-GV-02-1356-2.1-22 od 05.10.2022. godine
- Administrativna komisija, broj 01-GV-02-1360-3.1-22 od 05.10.2022. godine
- Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-1432-1-22 od 05.10.2022. godine
- Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1437-1-22 od 05.10.2022. godine